Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Fri Sep 22 00:00:00 CET 1972
Diputada de la XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Idiomas: Euskera y Castellano.Licenciada en Derecho.
MBA
Técnico de Empleo y Promoción Económica.
Concejal en Lekeitio actualmente.
Miembro del BBB (Bizkai Buru Batzar)
- Portavoz Comisión de Hacienda desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Presupuestos desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Economía y Empresa desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000003) Presentado el 05/09/2019 , calificado el 10/09/2019
- Declaración de actividades.(004/000232) Presentado el 14/05/2019 , calificado el 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000334) Presentado el 21/05/2019 , calificado el 05/06/2019
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre financiación autonómica. (162/000044)
PlenoFecha: 10/09/2019, 18:30:49 - 18:34:48
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Qué medidas concretas propone el Gobierno con respecto al presente y futuro del sector del automóvil? (180/000003)
PlenoFecha: 11/09/2019, 14:41:56 - 14:44:32
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (arts. 202 y 203). Solicitud de comparecencia, a petición propia, de la Ministra para la Transicion Ecológica en funciones, ante la Comisión de Transición Ecológica, para explicar la planificación y gestión de actuaciones de prevención, mitigación y protección frente al riesgo de inundaciones en el actual contexto de adaptación al cambio climático. (214/000009)
Comisión de Transición EcológicaFecha: 12/09/2019, 11:26:37 - 11:30:34