Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Mon Sep 19 00:00:00 CEST 1983
Diputada de la XI, XII, y XIII Legislaturas
Licenciatura de Derecho por la Universidad de Sevilla.
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causó baja el Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Histórico de cargos
- Vocal Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Secretaria Segunda Comisión de Igualdad desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Iniciativas Parlamentarias
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000577) Presentado el 02/07/2019 , calificado el 11/07/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000578) Presentado el 02/07/2019 , calificado el 11/07/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000579) Presentado el 02/07/2019 , calificado el 11/07/2019