Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Sep 06 00:00:00 CET 1972 en Valencia
Diputado de la XIII, y XIV Legislaturas
Licenciatura en Derecho.Abogado.
Alcalde de Vilamarxant 1999-2015.
Diputado Corts Valencianes 2007-2019
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 al Wed Aug 07 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Transición Ecológica desde el Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Economía y Empresa desde el Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Economía y Empresa desde el Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 al Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001983) Presentado el 16/08/2019 , calificado el 04/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002141) Presentado el 28/08/2019 , calificado el 04/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002243) Presentado el 29/08/2019 , calificado el 04/09/2019
-
Comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acordada por la citada Comisión, para dar cuenta del Informe anual sobre el desarrollo de sus actividades y sobre la situación de los mercados financieros organizados, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores. (212/000014)
Comisión de Economía y EmpresaFecha: 18/09/2019, 13:40:46 - 13:49:20