Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Wed Jul 09 00:00:00 CEST 1986
Diputada de la XI, XII, y XIII Legislaturas
Arquitecta Superior - UPC - ETSAB (Universidad Politécnica de Cataluña). Máster en Energías Renovables - UEC (Universidad Europea de Canarias). En la actualidad, diseñadora de joyas - marca propia "Lepa punca".Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos - C's. Portavoz de Ciudadanos en las Islas Canarias.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunta Junta de Portavoces desde el Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores desde el Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Transición Ecológica desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica desde el Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular desde el Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (corresponde a los números de expediente 127/000004/0000 de la X Legislatura y 127/000002/0000 de la XI Legislatura) (127/2). desde el Tue Dec 12 00:00:00 CET 2017 al Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (121/9). desde el Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear desde el Tue Dec 20 00:00:00 CET 2016 al Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (121/9). desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde el Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 al Mon May 20 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde el Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 al Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000002) Presentado el 17/11/2016 , calificado el 22/11/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000097) Presentado el 26/01/2017 , calificado el 31/01/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000221) Presentado el 30/03/2017 , calificado el 04/04/2017
-
Solicitud de comparecencia del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para presentar el Informe de actividad realizado por el citado organismo durante el año 2015, así como informar sobre cuestiones de seguridad nuclear relativas a su competencia, entre otros, el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña. (212/000040)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 05/10/2016, 09:06:27 - 09:06:34
-
Solicitud de comparecencia del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para dar cuenta de la gestión realizada en el Consejo de Seguridad Nuclear desde su última comparecencia el día 03/12/2014, y en particular, en lo relativo al proceso de reapertura de la central nuclear de Garoña y la construcción del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca). (212/000041)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 05/10/2016, 09:06:27 - 09:06:34
-
Solicitud de comparecencia del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para que explique la situación de la central nuclear de Garoña y otras cuestiones relativas a la seguridad nuclear. (212/000054)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 05/10/2016, 09:06:27 - 09:06:34