Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Oct 09 00:00:00 CET 1985
Diputado de la X, XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid.Militante de Izquierda Unida. Activista y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España.
- Vocal Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces desde el Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Hacienda desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Presupuestos desde el Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Economía y Empresa desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Economía, Industria y Competitividad desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Economía y Competitividad desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Hacienda y Función Pública desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera desde el Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 al Fri May 26 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera desde el Fri May 26 00:00:00 CEST 2017 al Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018
- Vocal Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular desde el Fri Apr 06 00:00:00 CEST 2018 al Tue Apr 10 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000007) Presentado el 17/11/2016 , calificado el 22/11/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000104) Presentado el 26/01/2017 , calificado el 31/01/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000109) Presentado el 09/02/2017 , calificado el 14/02/2017
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Mariano Rajoy Brey, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoFecha: 31/08/2016, 11:11:19 - 11:16:38
-
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (122/000036)
PlenoFecha: 18/10/2016, 16:20:34 - 16:28:16
Fecha: 18/10/2016, 16:44:16 - 16:50:05