Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Thu Aug 25 00:00:00 CET 1966
Diputada de la XI, y XII Legislaturas
Ingeniera Técnica Agrícola - Agropecuaria.Legislatura 2003-2007: Concejala en el Ayuntamiento de Cartaya
Legislatura 2007-2011: 2ª Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Cartaya.
Octubre 2003 - 30 de junio de 2015: Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medioambiente, O.T.
30 de julio al 10 de noviembre de 2015: Delegada Territorial Agricultura, Pesca y Desarrollo rural.
- Vicepresidenta Segunda Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000018) Presentado el 03/02/2016 , calificado el 09/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000197) Presentado el 18/02/2016 , calificado el 23/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000455) Presentado el 04/03/2016 , calificado el 08/03/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la mejora de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad laboral o profesional remunerada ya sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena. (161/000308)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialFecha: 26/04/2016, 17:39:09 - 17:44:34