Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Oct 17 00:00:00 CET 1961
Diputado de la XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Doctor en Derecho.Magistrado.
Director General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía.
Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Secretario de Estado del Ministerio de Justicia.
Secretario General de Relaciones con el Parlamento. Presidencia de la Junta de Andalucía.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Constitucional desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Justicia desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Thu Feb 04 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Justicia desde el Thu Feb 04 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Interior desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001423) Presentado el 06/04/2016 , calificado el 12/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001600) Presentado el 08/04/2016 , calificado el 12/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001608) Presentado el 08/04/2016 , calificado el 12/04/2016
-
Solicitud de creación de Comisión permanente (art. 50). Solicitud de creación de una Comisión permanente no legislativa de lucha contra la corrupción. (155/000002)
PlenoFecha: 15/03/2016, 19:25:40 - 19:35:39
-
Solicitud de creación de una Comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. (155/000003)
PlenoFecha: 15/03/2016, 19:25:40 - 19:35:39
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre actuaciones para promover la claridad del lenguaje jurídico. (161/000269)
Comisión de JusticiaFecha: 05/04/2016, 12:21:20 - 12:28:10