Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Jul 11 00:00:00 CET 1958
Diputado de la X Legislatura
Empresario.Alcalde de Cuevas del Almanzora, 1999-2011. Senador en la IX Legislatura
- Vocal Comisión de Fomento desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Wed Jan 25 00:00:00 CET 2012
- Vicepresidente Segundo Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (121/70). desde el Wed Dec 04 00:00:00 CET 2013 al Wed Dec 11 00:00:00 CET 2013
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/003142) Presentado el 16/04/2015 , calificado el 21/04/2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008135) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008136) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la mejora del sector de frutas y hortalizas. (161/000243)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteFecha: 06/03/2012, 12:11:50 - 12:15:52
Fecha: 06/03/2012, 12:25:41 - 12:26:23
-
Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de un plan de erradicación de los 'puntos negros' y aumento de seguridad en la red de carreteras. (161/000599)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad SostenibleFecha: 23/05/2012, 19:13:22 - 19:20:28