Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Thu Nov 29 00:00:00 CET 1956
Diputada de la X Legislatura
Casada y con tres hijos.Diplomada en Magisterio.
Alcaldesa del Ayuntamiento de Vega de Valcarce (desde 1999 hasta la fecha).
Consejera del Consejo Comarcal del Bierzo (1999-2011).
- Vocal Comisión Constitucional desde el Thu Feb 21 00:00:00 CET 2013 al Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2013
- Adscrita Comisión de Fomento desde el Thu May 23 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrita Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Thu May 23 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Cultura desde el Thu Feb 21 00:00:00 CET 2013 al Tue Mar 12 00:00:00 CET 2013
- Secretaria Segunda Comisión de Cultura desde el Tue Mar 12 00:00:00 CET 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde el Thu Feb 21 00:00:00 CET 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde el Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002690) Presentado el 23/01/2015 , calificado el 23/01/2015
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002691) Presentado el 23/01/2015 , calificado el 23/01/2015
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002692) Presentado el 23/01/2015 , calificado el 23/01/2015
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la candidatura de la 'Vía Nova' romana como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. (161/000991)
Comisión de CulturaFecha: 12/06/2013, 18:24:59 - 18:28:47
-
Proposición no de Ley sobre medidas para conseguir la inclusión del arte mozárabe dentro de la Lista de Patrimonio Europeo. (161/002238)
Comisión de CulturaFecha: 11/03/2014, 11:43:53 - 11:50:04
Fecha: 11/03/2014, 11:59:26 - 11:59:37