Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Mar 29 00:00:00 CEST 1983 en Alicante
Diputado de la X Legislatura
Soltero. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Comercio Internacional. Consultor de Comercio Exterior.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Economía y Competitividad desde el Tue Sep 18 00:00:00 CEST 2012 al Thu Dec 13 00:00:00 CET 2012
- Portavoz adjunto Comisión de Economía y Competitividad desde el Thu Dec 13 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2013 al Wed Oct 16 00:00:00 CEST 2013
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Wed Oct 16 00:00:00 CEST 2013
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Wed Oct 16 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Secretario Primero Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Thu Dec 13 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Thu Mar 01 00:00:00 CET 2012 al Thu Dec 13 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Thu Mar 01 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde el Wed Oct 16 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española (121/67). desde el Mon Dec 16 00:00:00 CET 2013 al Mon Dec 16 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se regulan las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (121/91). desde el Mon May 26 00:00:00 CEST 2014 al Mon May 26 00:00:00 CEST 2014
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008126) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008127) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008128) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la necesidad de un impulso político de la Responsabilidad Social (RSC o RSE) en el ámbito de la cooperación al desarrollo. (161/000546)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloFecha: 25/04/2012, 18:58:35 - 19:05:25
-
Proposición no de Ley sobre acaparamiento de tierras. (161/000671)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloFecha: 19/09/2012, 19:07:16 - 19:13:00
-
Proposición no de Ley sobre la necesidad de una regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas vinculadas a la modalidad de suministro de energía eléctrica con balance neto. (161/000348)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 25/09/2012, 10:47:09 - 10:53:27