Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Mar 11 00:00:00 CET 1956
Diputado de la X, XI, XII, y XIV Legislaturas
Casado.Licenciado en Medicina y Cirugía. Profesor asociado de Salud Pública en la ULPGC. Portavoz del Gobierno Canario (2000-2003). Diputado en el Parlamento de Canarias por Gran Canaria. Consejero de Políticas Sociales y Sociosanitarias del Cabildo de Gran Canaria. Concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2014 al Sun Aug 31 00:00:00 CEST 2014
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Fri Feb 01 00:00:00 CET 2013 al Thu Feb 28 00:00:00 CET 2013
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Fri May 01 00:00:00 CEST 2015 al Sun May 31 00:00:00 CEST 2015
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Fri Nov 01 00:00:00 CET 2013 al Sat Nov 30 00:00:00 CET 2013
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Tue May 01 00:00:00 CEST 2012 al Thu May 31 00:00:00 CEST 2012
- Portavoz adjunto Comisión de Presupuestos desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunto Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunto Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunto Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (121/25). desde el Tue Nov 06 00:00:00 CET 2012 al Mon Nov 12 00:00:00 CET 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (121/44). desde el Mon Jul 15 00:00:00 CEST 2013 al Mon Jul 15 00:00:00 CEST 2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/000159) Presentado el 07/06/2012 , calificado el 12/06/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000619) Presentado el 05/09/2013 , calificado el 10/09/2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/000936) Presentado el 08/05/2014 , calificado el 13/05/2014
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Energía y Turismo, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000021)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 31/01/2012, 14:13:13 - 14:21:25
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Energia y Turismo, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para que explique el programa de su Ministerio para la presente Legislatura. (213/000027)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 31/01/2012, 14:13:13 - 14:21:25
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Energía y Turismo, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para que explique las líneas generales de la política que va seguir su Ministerio a lo largo de la Legislatura. (213/000077)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 31/01/2012, 14:13:13 - 14:21:25