Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sat Mar 02 00:00:00 CET 1946 en Madrid
Diputado de la VII, VIII, IX, y X Legislaturas
Casado. Tres hijos. Licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense. Graduado en Periodismo. Funcionario del Cuerpo de Superior de Administradores Civiles del Estado. Director del Gabinete del Ministro de Educación. Director General de Asuntos Religiosos. Subsecretario de Cultura. Director General de RTVE. Consejero de RTVE. Secretario General de Educación.- Vocal Comisión Constitucional desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vicepresidente Primero Comisión de Educación y Deporte desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Fri Feb 06 00:00:00 CET 2015 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Wed Nov 26 00:00:00 CET 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Pregunta oral en Pleno.(180/000434) Presentado el 07/03/2013 , calificado el 12/03/2013
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008270) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008271) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la financiación de la Iglesia Católica. (161/000204)
Comisión ConstitucionalFecha: 23/05/2012, 17:26:46 - 17:37:50
-
Proposición no de Ley sobre la atención educativa de la diversidad afectivo-sexual y contra la homofobia en el sistema educativo. (161/000754)
Comisión de Educación y DeporteFecha: 10/10/2012, 17:50:01 - 17:57:25
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Qué finalidad persigue el Gobierno con las pruebas de evaluación finales de etapa en su propuesta de reforma educativa? (180/000434)
PlenoFecha: 13/03/2013, 09:42:43 - 09:45:19