Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sat Jun 04 00:00:00 CEST 1938 en Barcelona
Diputado de la I, II, III, IV, V, VI, y VII Legislaturas
Diputado en las Legislaturas I, II, III, IV y V. Licenciado en Filosofía y Letras. Director de la Fundación Pablo Iglesias. Miembro del Comité Federal del PSOE.- Vicepresidente Primero Comisión de Educación y Cultura desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Control Parlamentario de RTVE desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Ponente Ponencia Proy.L.Direct.96/9/CE s/protección juríd. bases datos (121/88 desde el Wed Dec 10 00:00:00 CET 1997 al Wed Dec 10 00:00:00 CET 1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000102) Presentado el 13/06/1996 , calificado el 18/06/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000200) Presentado el 12/09/1996 , calificado el 17/09/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000274) Presentado el 24/10/1996 , calificado el 29/10/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Razones por las que se pretende sustituir a Doña Elena Salgado al frente de la Fundación del Teatro Lírico. (180/000102)
PlenoFecha: 19/06/1996
-
Proyectos para la ampliación del Museo del Prado. (180/000200)
PlenoFecha: 18/09/1996
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a formalizar en el plazo más corto posible su incorporación al Consorcio 'Centro de Cultura Contemporánea de la Casa de Caridad de Barcelona' y asuma las responsabilidades adquiridas en los convenios de integración celebrados con dicho consorcio. (161/000118)
Comisión de Educación y CulturaFecha: 25/09/1996