Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Wed Jun 18 00:00:00 CET 1952 en Coria del Río (Sevilla)
Diputada de la V, y VI Legislaturas
Diputada en la Legislatura V. Concejala del Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Miembro del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Sevilla.- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Secretaria Primera Comisión de Control Parlamentario de RTVE desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer desde el Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Ponente Ponencia Prop. Ley de familias numerosas (Expte. 122/41). desde el Tue Oct 07 00:00:00 CEST 1997 al Tue Oct 28 00:00:00 CET 1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000228) Presentado el 19/09/1996 , calificado el 24/09/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000309) Presentado el 21/11/1996 , calificado el 26/11/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/001308) Presentado el 11/06/1998 , calificado el 16/06/1998
-
Pregunta oral en Pleno. Previsiones acerca de una aportación económica extraordinaria al Plan de Empleo Rural (PER) por daños de la sequía. (180/000228)
PlenoFecha: 25/09/1996
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Atención en los programas de Radio Nacional de España (RNE) de sus obligaciones con la pluralidad, la infancia, la mujer y los grupos marginados. (182/000053)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEFecha: 25/09/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Valoración de la evolución de la conflictividad laboral durante los primeros meses de su gestión. (180/000309)
PlenoFecha: 27/11/1996