Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun May 24 00:00:00 CET 1953 en Lleida
Diputado de la VI Legislatura
Casado. Dos hijas. Licenciado en Educación Física por el INEF de Lleida, adscrito a la Universidad de Lleida. Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias por la Universidad Politécnica de Catalunya. Funcionario. Gerente del Camp Escolar de Lleida 1987-92. Representant Territorial a Lleida de la Secretaría General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya 1992-96.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 al Wed Jul 07 00:00:00 CEST 1999
- Secretario Segundo Comisión de Asuntos Exteriores desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Educación y Cultura desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Portavoz Comisión de Control Parlamentario de RTVE desde el Tue Feb 03 00:00:00 CET 1998 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Control Parlamentario de RTVE desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Feb 03 00:00:00 CET 1998
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Sep 23 00:00:00 CEST 1998 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Subcomisión para el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio, de titularidad pública y cobertura estatal, a los efectos de dotar al Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) de un marco financiero estable y proponer las modificaciones del Estatuto de la Radio y Televisión aprobado por la Ley 4/1980, de 10 de enero, que se consideren necesarias.(154/16) desde el Wed Nov 12 00:00:00 CET 1997 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Subcomisión relativa al cincuenta aniversario de la Declaración de Derechos Humanos (154/23) desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 1999 al Tue Jun 15 00:00:00 CEST 1999
- Pregunta oral en Pleno.(180/000036) Presentado el 23/05/1996 , calificado el 28/05/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000210) Presentado el 17/09/1996 , calificado el 24/09/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000255) Presentado el 03/10/1996 , calificado el 08/10/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Aplicaciones del llamado '1% cultural' previstos realizar en el municipio de Alcarrás (Lleida). (180/000036)
PlenoFecha: 29/05/1996
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Educación y Ciencia, ante la Comisión de Educación y Cultura, para explicar la reforma educativa, temporalidad, financiación, coordinación, posibles consecuencias derivadas e intervención de los agentes sociales. (213/000003)
Comisión de Educación y CulturaFecha: 18/06/1996
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Educación y Cultura, Doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma, ante la Comisión de Educación y Cultura, para informar de las previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento. (213/000009)
Comisión de Educación y CulturaFecha: 18/06/1996