Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Apr 08 00:00:00 CET 1958 en Ceuta
Diputado de la VI, VII, VIII, IX, X, XI, y XII Legislaturas
Casado. Dos hijos. Licenciado en Derecho. Abogado Laboralista UGT. Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (Enseñanza Universitaria y Secundaria). Afiliado al PSOE desde octubre 1984. Miembro del Comité Provincial del PSOE en Cádiz. Delegado Provincial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía hasta las elecciones del 1996.- Vocal Comisión de Presupuestos desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde el Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Portavoz adjunto Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde el Tue Jan 20 00:00:00 CET 1998 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde el Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 20 00:00:00 CET 1998
- Ponente Ponencia no legislativa que elabore un Informe acerca de las líneas básicas para la formulación de un nuevo Plan nacional sobre drogas.(154/21) desde el Tue Apr 14 00:00:00 CEST 1998 al Mon Nov 16 00:00:00 CET 1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/000781) Presentado el 18/09/1997 , calificado el 23/09/1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000967) Presentado el 11/12/1997 , calificado el 16/12/1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/001429) Presentado el 01/10/1998 , calificado el 06/10/1998
-
Solicitud de comparecencia del Presidente de Construcciones Aeronáuticas, SA (CASA) (Ministerio de Industria y Energía), ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para 1997. (212/000315)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 16/10/1996
-
Solicitud de comparecencia del Presidente de Astilleros Españoles, SA (Ministerio de Industria y Energía), ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para 1997. (212/000320)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 16/10/1996
-
Solicitud de comparecencia del Presidente de Astilleros y Talleres del Norte, SA (ASTANO) (Ministerio de Industria y Energía), ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para 1997. (212/000321)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 16/10/1996