Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Jun 15 00:00:00 CEST 1928 en Almería
Diputado de la II, III, IV, y V Legislaturas
Casado con Dª Eugenia Carmona Sabido. 2 hijos. Licenciado en Derecho. Presidente del Ateneo de Almería (1982-1986). Presidente del Aula Socialista de Cultura.- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Thu Oct 14 00:00:00 CET 1993 al Tue Apr 26 00:00:00 CEST 1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000172) Presentado el 18/11/1993 , calificado el 23/11/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000313) Presentado el 17/02/1994 , calificado el 22/02/1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/001142) Presentado el 04/05/1995 , calificado el 09/05/1995
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Información sobre los dos canales de gestión directa del satélite Hispasat de los que va a disponer Televisión Española (TVE). (182/000008)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEFecha: 29/09/1993
-
Opinión del Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) acerca de si el destino de la Segunda Cadena a la audiencia juvenil supone el sacrificio del carácter cultural que predomina en la misma. (182/000016)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEFecha: 29/09/1993
-
Causas del liderazgo de audiencia de los informativos de Televisión Española (TVE). (182/000043)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEFecha: 27/10/1993