Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Jan 20 00:00:00 CET 1958 en Palencia
Diputado de la V, VI, y VII Legislaturas
Casado. Licenciado en Filosofía y Letras. Especialista en Historia de América. Historiador. Concejal del Ayuntamiento de Málaga y portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Málaga.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Jul 19 00:00:00 CEST 1994 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde el Tue Nov 15 00:00:00 CET 1994 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión Investig. proceso privatización de empresa pública Intelhorce desde el Wed Oct 18 00:00:00 CET 1995 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000773) Presentado el 27/10/1994 , calificado el 02/11/1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/001044) Presentado el 09/03/1995 , calificado el 14/03/1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/001234) Presentado el 08/06/1995 , calificado el 13/06/1995
-
Autorización de Convenios Internacionales. Declaración de Aceptación de España de la extensión a los Departamentos y Territorios de Ultramar Franceses del Convenio sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La Haya el 15/04/58. (110/000108)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 20/09/1994
-
Declaración de Aceptación de España de la extensión a las Antillas Holandesas del Convenio sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La Haya el 15/04/58. (110/000109)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 20/09/1994
-
Declaración de Aceptación de España de la adhesión de Liechtenstein al Convenio sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La Haya el 15/04/58. (110/000110)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 20/09/1994