Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Apr 02 00:00:00 CET 1959 en Girona
Diputado de la V, y VI Legislaturas
Casado. 2 hijos. Administrativo. Concejal del Ayuntamiento de Zamora (1987-1991). Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de Zamora (1987-1991). Senador en la IV Legislatura. Secretario General del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000059) Presentado el 21/10/1993 , calificado el 26/10/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000083) Presentado el 25/11/1993 , calificado el 30/11/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000117) Presentado el 21/12/1993 , calificado el 28/12/1993
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Razones por las cuales se producen cambios de última hora en las programaciones de Televisión Española (TVE). (182/000059)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEFecha: 27/10/1993
-
Comparecencia de autoridades y funcionarios en Comisión. Solicitud de comparecencia del Director de Radio Nacional de España (RNE), ante la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, para que informe sobre la programación de RNE, SA en el último trimestre del año 1993 y la previsión para el año 1994. (212/000328)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEFecha: 13/12/1993
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Previsión de pérdidas de explotación del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) para el año 1994. (182/000169)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEFecha: 22/03/1994