Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun May 25 00:00:00 CET 1941 en Barcelona
Diputado de la I Legislatura
Soltero. Economista.- Vocal Comisión de Economía y Comercio (14/05/1981 a 03/03/1982) desde el Thu May 14 00:00:00 CEST 1981 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri Oct 09 00:00:00 CET 1981 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Transportes, Turismo y Comunicaciones (17/06/1981 a 10/03/1982) desde el Fri Oct 09 00:00:00 CET 1981 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios (10/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000091) Presentado el 27/02/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000092) Presentado el 17/11/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000118) Presentado el 12/11/1980
-
Proyecto de ley. Financiación de las Comunidades Autónomas (Orgánica). (121/000029)
PlenoFecha: 16/04/1980
-
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Cesión a la Generalidad de Cataluña del rendimiento de las tasas y demás exacciones sobre el juego. (122/000071)
PlenoFecha: 08/05/1980
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión. Comparecencia de don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, Ministro para las relaciones con las Comunidades Europeas, para informar sobre la marcha de las negociaciones hispano-comunitarias. (211/000054)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 14/05/1980