Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Nov 02 00:00:00 CET 1948 en León
Diputado de la I Legislatura
Casado. Cursó estudios primarios en las Escuelas Nacionales de León, de donde pasó a estudiar Mutualismo laboral en las Universidades LAborales de Zamora y Sevilla, donde terminó la Maestría Industrial. Comenzó también Ingeniería Técnica. Graduado Social. Ha sido miembro de las Ejecutivas Provinciales de la Unión General de Trabajadores de Zamora y León, así como de su Comité Conferal. En el mundo cooperativo ha sido fundador y Presidente de la Cooperativa de Viviendas <Grupos parlamentarios
- Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de 18/12/1979 a 13/05/1980
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Wed May 09 00:00:00 CEST 1979 al Mon Aug 27 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión de Sanidad y Seguridad Social (11/05/1979 a 09/12/1981) desde el Thu Sep 25 00:00:00 CEST 1980 al Wed Dec 09 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1980 al Tue Feb 23 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios (10/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) desde el Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Investigación Conjunta Congreso de los Diputados-Senado sobre los Hechos Derivados del Proceso Toxico debido al Consumo de Aceite Adulterado y Objeto de Comercialización Clandestina desde el Wed Oct 07 00:00:00 CET 1981 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000038) Presentado el 11/12/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000041) Presentado el 16/01/1981
- Interpelación ordinaria.(170/000081) Presentado el 14/04/1981
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoFecha: 30/05/1980
-
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Medidas de protección contra el paro. (122/000138)
PlenoFecha: 27/06/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoFecha: 17/09/1980