Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Nov 01 00:00:00 CET 1933 en Madrid
Diputado de la Constituyente, I, y III Legislaturas
Casado. Economista. Catedrático de la Universidad de Madrid. Concejal y Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid.Grupos parlamentarios
- Grupo Parlamentario Comunista de 28/03/1979 a 13/05/1981
- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Fri Sep 28 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión de Economía (11/05/1979 a 14/05/1981) desde el Fri Sep 28 00:00:00 CEST 1979 al Wed May 13 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía y Comercio (14/05/1981 a 03/03/1982) desde el Thu Nov 05 00:00:00 CET 1981 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (27/04/1979 a 03/03/1982) desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Wed May 13 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed May 13 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (19/11/1981 a 11/03/1982) desde el Thu Nov 19 00:00:00 CET 1981 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales desde el Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 al Wed May 13 00:00:00 CEST 1981
- Interpelación ordinaria.(170/000003) Presentado el 10/05/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000044) Presentado el 16/02/1981
- Interpelación ordinaria.(170/000192) Presentado el 10/05/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno para el debate general sobre situación y perspectivas de la economía española. (200/000001)
PlenoFecha: 09/05/1979
Fecha: 10/05/1979