Esta web utiliza cookies de terceros y propias para optimizar el servicio, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Conforme a lo dispuesto en el
artículo 22.2 de la Ley 34/2002
, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, pedimos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación por el sitio web
Nacido el Mon Jan 18 00:00:00 CET 1915
en Gijón (Asturias)
Diputado de la Constituyente, I, y II
Legislaturas
Casado.
En 1928 entra a trabajar en la imprenta de <>, en el que sería cronista parlamentario de 1931 a 1932. Encarcelado por los sucesos de Asturias (1934-1936). Miembro del Comité de la Juventud Socialista Madrileña (1930), de la Comisión Ejecutiva Nacional de J.S. (1932); Secretario General de la J.S. en 1934. Interviene en la unificación, siendo elegido Secretario de las Juventudes Socialistas Unificadas (1936).
Ingresa en el Partido Comunista de España en noviembre de 1936. Miembro del Comité Central y del Buró político en 1937. Consejro de Orden Público en la Junta de Defensa de Madrid (XI-1936). En 1956 interviene decididamente, en el Comité Central del PCE, a favor de la política de reconciliación nacional. En el VI Congreso del PCE (1960), es elegido Secretario General del PCE, y Dolores Ibárruri, Presidenta. En 1974 participa en la fundación de la Junta Democrática en París. Regresa a España clandestinamente en febrero de 1976. Es detenido el 23 de diciembre y puesto en libertad el 30 de diciembre del mismo año.
El 15 de junio de 1977 es elegido diputado por Madrid. En el 9º Congreso del PCE (abril de 1978) es reelegido Secretario General del Partido. Presidente y Portavoz del Grupo Parlamentario Comunista.
Ha publicado numerosos títulos en los que se refleja su ideología y su lucha por la libertad y el socialismo.
Condición plena: Tue Mar 09 00:00:00 CET 1982
Causó baja el Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
Histórico de cargos
Vocal
Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982)
desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979
al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
Vocal
Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982)
desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
Vocal
Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982)
desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979
al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982