Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Mar 05 00:00:00 CET 1942 en Sevilla
Diputado de la Constituyente, I, II, III, IV, V, VI, y VII Legislaturas
Casado. Abogado. Diputado por Madrid en las elecciones generales de 15 de junio de 1977. Portavoz del Grupo Socialista del Congreso durante la Legislatura Constituyente.- Vocal Diputación Permanente desde el Mon Jun 28 00:00:00 CEST 1982 al Thu Nov 18 00:00:00 CET 1982
- Vocal Diputación Permanente desde el Mon Jun 04 00:00:00 CEST 1979 al Fri Jan 04 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000245) Presentado el 04/03/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000359) Presentado el 03/11/1981
- Pregunta oral en Pleno.(180/000056) Presentado el 01/02/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Declaración Institucional. Declaración de los Grupos Parlamentarios en relación con los actos terroristas de los días 25 y 26 de mayo de 1979. (140/000002)
PlenoFecha: 30/05/1979
-
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Derecho de asilo. (122/000033)
PlenoFecha: 31/05/1979