Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sat Apr 20 00:00:00 CET 1940 en Cauderan ( Francia)
Diputado de la Constituyente, I, II, III, IV, y V Legislaturas
Casado. Abogado.- Vocal Diputación Permanente desde el Thu Jul 03 00:00:00 CEST 1980 al Thu Nov 18 00:00:00 CET 1982
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Wed May 09 00:00:00 CEST 1979 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Tue Apr 28 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Thu Oct 02 00:00:00 CET 1980 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Peticiones (08/11/1979 a 11/03/1982) desde el Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Presidente Comisión del Defensor del Pueblo (11/03/1982 a 27/08/1982) desde el Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Presuntos Malos Tratos a los Detenidos en el Pais Vasco (28/12/1979 a 25/02/1981) desde el Fri Dec 28 00:00:00 CET 1979 al Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981
- Interpelación ordinaria.(170/000143) Presentado el 08/05/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000144) Presentado el 15/06/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000145) Presentado el 27/06/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Real Decreto Ley. Real Decreto-Ley 7/1979, de 20 de febrero, por el que se regula la composición de la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona. (130/000001)
PlenoFecha: 18/04/1979
-
Resolución de la Presidencia del Congreso. Normas reglamentarias sobre elaboración de los Estatutos de Autonomía. (411/000003)
PlenoFecha: 30/05/1979