Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Nov 06 00:00:00 CET 1950 en Ezcaroz (Navarra)
Diputado de la Constituyente, y I Legislaturas
Soltero. Administrativo.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Economía (11/05/1979 a 14/05/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión de Educación y Cultura (10/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación (16/12/1981 a 03/03/1982) desde el Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas (10/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Peticiones (08/11/1979 a 11/03/1982) desde el Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) desde el Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 al Thu Apr 17 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales desde el Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación Conjunta Congreso de los Diputados-Senado sobre los Hechos Derivados del Proceso Toxico debido al Consumo de Aceite Adulterado y Objeto de Comercialización Clandestina desde el Wed Oct 07 00:00:00 CET 1981 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000324) Presentado el 26/10/1981
- Pregunta oral en Pleno.(180/000072) Presentado el 17/04/1980
- Pregunta oral en Pleno.(180/000091) Presentado el 29/10/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para 1980. (121/000286)
PlenoFecha: 28/11/1979
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoFecha: 30/05/1980