Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Jun 07 00:00:00 CEST 1928 en Arganda (Madrid)
Diputado de la I, II, y III Legislaturas
Soltero. Doctor ingeniero agrónomo y licenciado en Ciencias Económicas. Catedrático de Economía de la Empresa de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos(Universidad Politécnica de Madrid) y Director del Centro de Planificación y Administración de Empresas de la misma Universidad, actualmente en excedencia especial. Pertenece a varias asociaciones españolas e internacionales de economía. Es autor de los libros <- Vicepresidente Segundo Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación (16/12/1981 a 03/03/1982) desde el Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000334) Presentado el 04/09/1980
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000337) Presentado el 03/06/1980
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000612) Presentado el 30/09/1981
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1979. (121/000188)
PlenoFecha: 13/06/1979
-
Modificación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1979. (121/000189)
PlenoFecha: 13/06/1979