Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Nov 06 00:00:00 CET 1942 en Benisa (Alicante)
Diputado de la Constituyente, I, II, III, IV, y V Legislaturas
Separado. 3 hijos. Hijo de una familia de labradores, labrador desde los 14 años a los 23. A esa edad fijó su residencia en Valencia, pasando a trabajar como dependiente de una tienda de recambios de automóviles. En 1973 formó con otros compañeros un grupo de cooperativismo que engloba los sectores de vivienda, consumo, producción, enseñanza y crédito. En 1968 ingresó en un grupo político valenciano (PROLESA) y en 1971 se afilió a CC.OO. y formó parte de la Coordinadora del Metal de Valencia. En 1974 ingresó en el PSOE y se afilió a la UGT. En 1976 formó parte del Comité Provincial del PSOE como Secretario de Administración. En 1976 fue elegido miembro del Comité Federal de UGT. Diputado por Valencia en las elecciones de la Legislatura Constituyente de 1977. Concejal del Ayuntamiento de Benisa. Forma parte de la Comisión Ejecutiva del PSOE del País Valenciano.- Secretario Segundo Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Incompatibilidades (17/04/1979 a 11 /03/1982) desde el Thu May 21 00:00:00 CEST 1981 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000235) Presentado el 19/10/1979
- Pregunta oral en Pleno.(180/000368) Presentado el 12/03/1980
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000410) Presentado el 19/10/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoFecha: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoFecha: 18/09/1980