Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Aug 17 00:00:00 CET 1948 en Albacete
Diputado de la Constituyente, y I Legislaturas
Casado. 2 hijos. Arquitecto Técnico. Inició en la clandestinidad la reorganización del PSOE en Albacete. Desde 1976 ha ocupado sucesivamente la Secretaría Provincial de Prensa, Portavoz dentro de Coordinación Democrática. Secretario General Provincial en 1977.- Vicepresidente Segundo Comisión de Interior (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios (10/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000079) Presentado el 14/01/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000183) Presentado el 15/04/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000310) Presentado el 11/03/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Pregunta oral al Gobierno en Comisión. Ferrocarril Baeza (Jaén)-Albacete-Utiel (Valencia). (181/000662)
Comisión de Transportes y ComunicacionesFecha: 19/06/1979
-
Moción consecuencia de interpelación ordinaria. Problemas que ocasiona el Acueducto Tajo-Segura por Albacete. (171/000009)
PlenoFecha: 17/04/1980