Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Jun 11 00:00:00 CET 1914 en Tauste (Zaragoza)
Diputado de la Constituyente, I, y II Legislaturas
Soltero. Estudios primarios. Contable. Exiliado en Francia y México (1939-1945).- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000372) Presentado el 22/05/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000008) Presentado el 10/05/1979
- Pregunta oral en Pleno.(180/000228) Presentado el 13/05/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Autorización de Convenios Internacionales. Convenio entre España y Chile sobre Seguridad Social. (110/000003)
PlenoFecha: 27/07/1979
-
Proyecto de ley. Estatuto de Autonomía de Cataluña (Orgánica). (121/000026)
Comisión ConstitucionalFecha: 13/08/1979