Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Sep 02 00:00:00 CET 1940 en Sevilla
Diputado de la I, y IV Legislaturas
Casado. Cuatro hijos. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Realizó estudios complementarios en la Faculta de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid; en la Facultad de Filosofía y Letras de la de Sevilla; en la Escuela de Comercio de Sevilla y en Centros de Enseñanza de Lengua y Literatura de Londres, Marsella y Hamburgo. Desde 1957 trabaja por cuenta ajena en la empresa privada y sucesivamente pasa por empresas relacionadas con la agricultura, la industria y los servicios. A partir de 1974 se dedica prácticamente con exclusividad a la actividad política. Inicia la acción pública siendo estudiante en la Universidad de Sevilla, donde participa en el movimiento democrático estudiantil. Durante este tiempo también colabora con la HOAC de Andalucía. Fue detenido tres veces durante el régimen franquista. Elegido Concejal del Ayuntamiento de Sevilla en 1967, dimitió por razones políticas al año siguiente. En 1971 fue condenado por el T.O.P. a tres años de destierro, previo encarcelamiento en Sevilla. Fue uno de los cinco fundadores de la Junta Democrática de España (1974). Desde 1965 participa en el grupo inicial de lo que hoy es el PSA-Partido Andaluz, del que es Primer Secretario. Portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista.- Vocal Diputación Permanente desde el Mon Jun 04 00:00:00 CEST 1979 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Wed May 09 00:00:00 CEST 1979 al Tue Feb 12 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000158) Presentado el 13/06/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000159) Presentado el 05/02/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000160) Presentado el 09/07/1981
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Reglamento del Congreso. Propuesta de modificación del artículo 20.1 (Grupos Parlamentarios) del Reglamento Provisional del Congreso. (126/000002)
PlenoFecha: 03/05/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno para el debate general sobre situación y perspectivas de la economía española. (200/000001)
PlenoFecha: 09/05/1979