Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sat Feb 28 00:00:00 CET 1948 en Medina Sidonia (Cádiz)
Diputado de la Constituyente, I, II, III, y IV Legislaturas
Casado. Dos hijos. Profesor de Filosofía del Colegio Universitario de Cádiz. Ingresó en el PSOE en enero de 1975. Miembro del Comité Federal del PSOE desde enero de 1977 a mayo de 1979. Elegido Diputado por Cádiz en la Legislatura Constituyente de 1977.- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) desde el Wed Sep 24 00:00:00 CEST 1980 al Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Universidades e Investigación (24/05/1979 a 08/04/1981) desde el Thu May 24 00:00:00 CEST 1979 al Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Educación y Ciencia (08/04/1981 a 10/03/1982) desde el Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Educación y Cultura (10/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000026) Presentado el 17/10/1980
- Pregunta oral en Pleno.(180/000192) Presentado el 21/04/1982
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000084) Presentado el 31/07/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para 1980. (121/000286)
PlenoFecha: 30/11/1979
-
Proposición no de ley ante el Pleno. Convocatoria de exámenes en el mes de diciembre para los alumnos de tercero de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). (162/000169)
PlenoFecha: 27/12/1979