Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sat Jul 07 00:00:00 CEST 1945 en Ceuta
Diputado de la Constituyente, I, II, III, IV, y X Legislaturas
Casado. Profesor de Universidad.- Vocal Comisión de Trabajo (11/05/1979 a 12/03/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Thu Mar 12 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Política Social y de Empleo (10/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Sep 24 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) desde el Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000026) Presentado el 17/10/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000079) Presentado el 14/01/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000208) Presentado el 29/04/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Estatuto de los trabajadores. (121/000327)
PlenoFecha: 12/12/1979
-
Pregunta oral en Pleno. Secuestro y liberación del Diputado don Javier Rupérez Rubio. (180/000044)
PlenoFecha: 13/12/1979