Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Feb 09 00:00:00 CET 1945 en Lugo
Diputado de la I, y II Legislaturas
Casado. Cuatro hijos. Realizó sus estudios de Bachillerato, Preuniversitario y Bachillerato Comercial en Lugo. Bachillerato Laboral en Gijón. Estudios de Aparejador en Madrid. En la actualidad está matriculado en Quinto Curso de Ciencias Matemáticas. Se dedica a la enseñanza. Durante cuatro años en el Instituto Nacional Femenino de Enseñanza Media de Lugo y depsués desempeñando su actividad como autónomo. En 1974 funda en Lugo el Partido Socialista Popular. Participa en Madrid en la confección del primer programa del PSP. Durante dos años es Secretario de Organización en Lugo. Posteriormente, Secretario de Organización del Partido Socialista Popular de Galicia, y finalmente, Secretario General del PSP de Galicia en Lugo. A raiz de la unidad socialista desempeña el cargo de Secretario de Política Municipal de Lugo y es miembro del Comité Nacional Gallego del Partido Socialista de Galicia-PSOE. Es el primer diputado socialista en la historia de Lugo.- Secretario Segundo Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) desde el Mon Nov 26 00:00:00 CET 1979 al Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía y Comercio (14/05/1981 a 03/03/1982) desde el Thu May 14 00:00:00 CEST 1981 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación (16/12/1981 a 03/03/1982) desde el Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas de la Emigración desde el Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000023) Presentado el 10/06/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000125) Presentado el 09/01/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000243) Presentado el 14/11/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoFecha: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoFecha: 18/09/1980