Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu May 29 00:00:00 CET 1941 en Figueres (Girona)
Diputado de la VI, y VII Legislaturas
Ingeniero Agrónomo. Funcionario del cuerpo de Titulados Superiores del MAP.- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Sep 15 00:00:00 CEST 1998
- Vicepresidente Primero Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Sep 22 00:00:00 CEST 1998
- Portavoz Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca desde el Thu Sep 10 00:00:00 CEST 1998 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Investigación análisis de la política de ayudas comunitarias al cultivo del lino desde el Thu Jun 17 00:00:00 CEST 1999 al Thu Sep 16 00:00:00 CEST 1999
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Tue Sep 15 00:00:00 CEST 1998 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Subcomisión para estudio reformas sector vitivinícola español (154/15) desde el Thu May 08 00:00:00 CEST 1997 al Tue Dec 16 00:00:00 CET 1997
- Ponente Ponencia Proy. L. de Ordenación del Mercado de Tabacos. (121/86). desde el Tue Feb 17 00:00:00 CET 1998 al Tue Feb 17 00:00:00 CET 1998
- Ponente Ponencia Proy.L.partic.VI reposic.recurs.Fondo Asiático Desar.(121/93) desde el Tue Mar 17 00:00:00 CET 1998 al Tue Mar 17 00:00:00 CET 1998
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.(121/180) desde el Thu Nov 11 00:00:00 CET 1999 al Wed Nov 17 00:00:00 CET 1999
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios.(121/183). desde el Thu Nov 04 00:00:00 CET 1999 al Thu Nov 04 00:00:00 CET 1999
- Pregunta oral en Pleno.(180/000224) Presentado el 19/09/1996 , calificado el 24/09/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000327) Presentado el 05/12/1996 , calificado el 10/12/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000451) Presentado el 20/02/1997 , calificado el 25/02/1997
-
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Comercio, ante la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, para informar sobre la política de su Departamento, de las líneas generales, así como de los proyectos a desarrollar. (212/000008)
Comisión de Economía, Comercio y HaciendaFecha: 10/09/1996
-
Comparecencia cuatrimestral del Secretario de Estado de Comercio y Turismo y Pymes, acordada por la citada Comisión, para informar de las materias propias de su competencia, previa remisión del informe correspondiente. (212/000082)
Comisión de Economía, Comercio y HaciendaFecha: 10/09/1996
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre el sector industrial azucarero español. (162/000031)
PlenoFecha: 10/09/1996