Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sat Apr 22 00:00:00 CET 1967
Diputada de la VIII, XI, y XII Legislaturas
Licenciada en Derecho. Máster en Administración de Empresas Públicas. Jefa Provincial de Trabajo en Girona. Subdirectora General de Formación Profesional. Directora del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Trabajadora del Banco de Sabadell.Diputada en el Parlament por Girona. Diputada al Congreso por Barcelona. Presidenta del Grupo Parlamentario en el Parlament. Senadora.
- Secretaria Primera Congreso de los Diputados desde el Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretaria Primera Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Secretaria Primera Mesa del Congreso desde el Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Constitucional desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunta Comisión de Reglamento desde el Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretaria Primera Comisión de Reglamento desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidenta Primera Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico desde el Wed Nov 15 00:00:00 CET 2017 al Wed Sep 12 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico desde el Wed Sep 12 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (122/97). desde el Tue Apr 24 00:00:00 CEST 2018 al Thu Oct 25 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/035143) Presentado el 21/06/2018 , calificado el 26/06/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/035144) Presentado el 21/06/2018 , calificado el 26/06/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037156) Presentado el 31/08/2018 , calificado el 04/09/2018
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. (161/000418)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialFecha: 05/10/2016, 12:19:08 - 12:24:50
-
Funciones de la Mesa de la Cámara. Informe acerca del cumplimiento del Presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con el artículo 31.1.2º del Reglamento. (023/000001)
PlenoFecha: 15/11/2016, 19:39:30 - 19:43:22
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las respuestas que da el Gobierno de España a los 46 temas planteados el 20 de abril por el Presidente Puigdemont. (173/000006)
PlenoFecha: 14/12/2016, 13:41:12 - 13:49:10