Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Dec 29 00:00:00 CET 1970
Diputado de la X Legislatura
Casado. Un hijo y una hija.Licenciado en Derecho.
Abogado.
No ejerciente como abogado desde el 1 de noviembre de 2014.
Profesor Asociado en Derecho Internacional Público y RRII.
- Adscrito Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Comisión de Justicia desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015
- Adscrito Comisión de Interior desde el Wed May 23 00:00:00 CEST 2012 al Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015
- Secretario Segundo Comisión de Defensa desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015
- Adscrito Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Comisión de Igualdad desde el Thu Feb 23 00:00:00 CET 2012 al Fri Feb 06 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión del Estatuto de los Diputados desde el Thu Sep 19 00:00:00 CEST 2013 al Wed Sep 25 00:00:00 CEST 2013
- Vicepresidente Comisión del Estatuto de los Diputados desde el Wed Sep 25 00:00:00 CEST 2013 al Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Suplente Subcomisión para el estudio de la Racionalización de Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad (154/4). desde el Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2012 al Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Suplente Subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (154/11). desde el Tue Feb 25 00:00:00 CET 2014 al Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio (procedente del Real Decreto-Ley 8/2012, de 16 de marzo) (121/6). desde el Mon May 21 00:00:00 CEST 2012 al Tue May 29 00:00:00 CEST 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (121/18). desde el Thu Oct 25 00:00:00 CEST 2012 al Thu Oct 25 00:00:00 CEST 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita (121/84). desde el Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2014 al Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria (121/112). desde el Wed Apr 22 00:00:00 CEST 2015 al Wed Apr 22 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar (121/107). desde el Wed May 13 00:00:00 CEST 2015 al Wed May 13 00:00:00 CEST 2015
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde el Tue Jun 05 00:00:00 CEST 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Pregunta oral en Pleno.(180/000457) Presentado el 14/03/2013 , calificado el 19/03/2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/000491) Presentado el 11/04/2013 , calificado el 16/04/2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/000602) Presentado el 13/06/2013 , calificado el 18/06/2013
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la exclusión de los Licenciados en Derecho de la aplicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. (161/000069)
Comisión de JusticiaFecha: 27/03/2012, 11:43:16 - 11:46:07
-
Proposición no de Ley sobre la realización de las modificaciones legales oportunas para que las maniobras militares sean autorizadas por el municipio donde se realizan. (161/000380)
Comisión de DefensaFecha: 28/03/2012, 16:47:11 - 16:50:54
-
Proposición no de Ley sobre la desaparición y muerte que sufren las mujeres y niñas en México y especialmente en Ciudad Juárez. (161/000352)
Comisión de IgualdadFecha: 28/03/2012, 18:31:25 - 18:36:27