Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Mon Mar 19 00:00:00 CET 1973
Diputada de la VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Licenciada en Derecho y cursos de doctorado en Derecho Público en la Universitat Pompeu Fabra.Postgrado en Derecho Inmobiliario y Urbanístico (IDEC).
Profesora de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra.
Ministra de Política Territorial y Función Pública desde el 7 de junio de 2018.
- Presidenta Congreso de los Diputados desde el Tue May 21 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidenta Diputación Permanente desde el Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Presidenta Mesa del Congreso desde el Tue May 21 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidenta Junta de Portavoces desde el Tue Jun 11 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidenta Comisión de Reglamento desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Declaración de actividades.(004/000084) Presentado el 09/05/2019 , calificado el 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000073) Presentado el 09/05/2019 , calificado el 05/06/2019
-
Discurso de la señora presidenta del Congreso
PlenoFecha: 21/05/2019, 14:28:57 - 14:36:09
-
Intervención de la Presidenta
PlenoFecha: 18/09/2019, 12:09:23 - 12:11:01