Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Mar 14 00:00:00 CET 1958
Diputado de la X, XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Casado. Dos hijos.Profesor de EGB. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Actualmente orientador escolar.
Concejal en Pontevedra (1999-2005). Diputado en el Parlamento de Galicia (2005-2011) ejerciendo de portavoz de educación.
Afiliado a FETE-UGT, habiendo ejercido distintos cargos y sido miembro de la dirección en Galicia.
- Vocal Diputación Permanente desde el Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Tue Jun 11 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vicepresidente Primero Comisión de Presupuestos desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Fomento desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Educación y Formación Profesional desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Thu Sep 05 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Cultura y Deporte desde el Thu Aug 08 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde el Thu Sep 05 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde el Thu Aug 08 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Thu Sep 05 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Declaración de actividades.(004/000072) Presentado el 09/05/2019 , calificado el 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000061) Presentado el 09/05/2019 , calificado el 05/06/2019
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para informar y dar conocimiento de las medidas y actuaciones puestas en marcha en relación con el brote de listeriosis. (213/000040)
Diputación PermanenteFecha: 27/08/2019, 14:42:01 - 14:45:52
-
Funciones de la Diputación Permanente. Solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con la inclusión en el orden del día de la comparecencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para dar cuenta sobre las actuaciones desarrolladas desde su Ministerio para controlar el brote de intoxicación alimentaria provocado por Listeria monocytogenes. (062/000019)
Diputación PermanenteFecha: 27/08/2019, 14:42:01 - 14:45:52
-
Solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con la inclusión en el orden del día de las comparecencias dela Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y del Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para que informen y den conocimiento de las medidas y actuaciones puestas en marcha en relación al brote de listeriosis. (062/000023)
Diputación PermanenteFecha: 27/08/2019, 14:42:01 - 14:45:52