Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Oct 17 00:00:00 CET 1958
Diputado de la X, XI, XII, y XIV Legislaturas
Casado. Dos hijas. Alcalde de Palos de la Frontera (Huelva). Licenciado en Derecho. Funcionario de la Junta de Andalucía.- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Secretario Primero Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (121/92). desde el Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2014 al Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2014
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/003139) Presentado el 16/04/2015 , calificado el 21/04/2015
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/003140) Presentado el 16/04/2015 , calificado el 21/04/2015
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000217) Presentado el 21/02/2013 , calificado el 26/02/2013
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al régimen de concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa en el litoral. (161/000175)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteFecha: 06/03/2012, 11:22:00 - 11:27:02
Fecha: 06/03/2012, 11:41:47 - 11:41:56
-
Proposición no de Ley sobre apoyo a las personas con síndrome de Down. (161/000485)
Comisión para las Políticas Integrales de la DiscapacidadFecha: 11/04/2012, 17:41:09 - 17:46:14