Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Apr 04 00:00:00 CET 1945
Diputado de la V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, y XII Legislaturas
Ingeniero de Caminos. Economista. Gobernador Civil de Huelva. Consejero de Fomento y Presidente de Castilla y León. Ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería (1999-00) y de Administraciones Públicas (2000-02)- Presidente Congreso de los Diputados desde el Tue Dec 13 00:00:00 CET 2011 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Presidente Diputación Permanente desde el Wed Jan 11 00:00:00 CET 2012 al Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Presidente Mesa del Congreso desde el Tue Dec 13 00:00:00 CET 2011 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Presidente Junta de Portavoces desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2011 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Presidente Comisión de Reglamento desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Presidente Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados desde el Thu Feb 23 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Declaración de actividades.(004/000056) Presentado el 29/11/2011 , calificado el 21/12/2011
- Declaración de bienes y rentas.(005/000023) Presentado el 29/11/2011 , calificado el 21/12/2011
-
Asuntos relativos a la Presidencia de la Cámara. Discurso del señor Presidente del Congreso de los Diputados con motivo de su elección para ese cargo. (025/000001)
PlenoFecha: 13/12/2011, 13:05:15 - 13:08:39
-
Otros asuntos relativos al Pleno. Discurso de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I a las Cortes Generales en la solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado, celebrada en el Palacio de las Cortes el martes, 27 de diciembre de 2011, con motivo de la apertura de la X Legislatura Constitucional. (059/000005)
Sesión ConjuntaFecha: 27/12/2011, 12:20:57 - 12:28:28
-
Competencias en relación con la Corona. Sesión solemne de las Cortes Generales, reunidas en el Palacio del Congreso de los Diputados, el día 19 de junio de 2014, para la proclamación como Rey de España de Su Majestad Don Felipe VI de Borbón. (070/000002)
Sesión ConjuntaFecha: 19/06/2014, 10:40:46 - 10:47:00