Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Mar 24 00:00:00 CET 1978
Diputado de la XIII, y XIV Legislaturas
Casado y con dos hijos.Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones (Universidad Politécnica de Valencia)
MBA (Universidad Jaume I)
Vicesecretario General de la Comisión Ejecutiva Provincial del Castellón PSOE
- Adscrito Comisión Constitucional desde el Wed Feb 19 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desde el Tue Dec 14 00:00:00 CET 2021 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Thu Feb 27 00:00:00 CET 2020
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Fri Dec 03 00:00:00 CET 2021
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde el Thu Feb 27 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde el Wed Feb 19 00:00:00 CET 2020 al Thu Feb 27 00:00:00 CET 2020
- Ponente Subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno y su impacto en la industria de automoción en España (154/14) desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes (121/23). desde el Tue Oct 13 00:00:00 CEST 2020 al Tue Oct 20 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética (121/19). desde el Tue Nov 24 00:00:00 CET 2020 al Thu Mar 25 00:00:00 CET 2021
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear desde el Thu May 20 00:00:00 CEST 2021 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (121/58) desde el Tue Oct 19 00:00:00 CEST 2021 al Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico (121/65) desde el Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 al Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo) (121/13) desde el Tue May 25 00:00:00 CEST 2021 al Tue Jun 15 00:00:00 CEST 2021
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/098649) Presentado el 15/12/2022 , calificado el 20/12/2022
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/098648) Presentado el 15/12/2022 , calificado el 20/12/2022
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/091149) Presentado el 06/07/2022 , calificado el 08/09/2022
-
Real Decreto-Ley. Real Decreto-ley 3/2023, de 28 de marzo, de prórroga del mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo. (130/000095)
PlenoFecha: 20/04/2023, 12:02:57 - 12:10:29
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico. (162/001111)
PlenoFecha: 14/03/2023, 18:51:49 - 18:58:50
Fecha: 14/03/2023, 19:52:27 - 19:52:29