Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Thu Jan 28 00:00:00 CET 1965
Diputada de la X Legislatura
Casada. Tres hijas. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. En el Ayuntamiento de Albacete ha sido Concejal de Mujer, Concejal de Participación, Barrios, Distritos y Pedanías. Concejal de Educación y Concejal de Urbanismo, Vivienda y Mujer.2014-2015: En el IESE Bussiness School participa en el Programa de Liderazgo para la Gestión Publica.
- Adscrita Comisión de Economía y Competitividad desde el Tue Feb 05 00:00:00 CET 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Educación y Deporte desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Wed Jan 25 00:00:00 CET 2012
- Vicepresidenta Primera Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrita Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Mon May 05 00:00:00 CEST 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrita Comisión de Cultura desde el Tue Sep 04 00:00:00 CEST 2012 al Tue Feb 05 00:00:00 CET 2013
- Vocal Comisión de Cultura desde el Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2012 al Tue Sep 04 00:00:00 CEST 2012
- Adscrita Comisión de Cultura desde el Tue Jul 02 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Igualdad desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio (121/34). desde el Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2013 al Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario (121/75). desde el Thu Apr 03 00:00:00 CEST 2014 al Thu Apr 03 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (121/128). desde el Fri May 08 00:00:00 CEST 2015 al Fri May 08 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social (121/140). desde el Tue Jun 02 00:00:00 CEST 2015 al Tue Jun 02 00:00:00 CEST 2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008117) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008118) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008119) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al Observatorio de la Imagen de las Mujeres. (161/000559)
Comisión de IgualdadFecha: 21/05/2012, 12:43:56 - 12:50:43
-
Proposición no de Ley sobre la Estrategia Integral para Personas con Discapacidad en el Medio Rural. (161/000665)
Comisión para las Políticas Integrales de la DiscapacidadFecha: 24/10/2012, 12:23:21 - 12:30:55
-
Proposición no de Ley sobre el Plan Especial del Alto Guadiana. (161/000579)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteFecha: 12/12/2012, 17:06:21 - 17:14:40