Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Fri Jul 10 00:00:00 CET 1970
Diputada de la X Legislatura
Licenciada en Derecho.Abogada.
- Adscrita Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Dec 10 00:00:00 CET 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunta Comisión de Educación y Deporte desde el Tue Dec 10 00:00:00 CET 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Wed Sep 30 00:00:00 CEST 2015 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunta Comisión de Igualdad desde el Tue Dec 10 00:00:00 CET 2013 al Mon Jun 29 00:00:00 CEST 2015
- Adscrita Comisión de Igualdad desde el Mon Jun 29 00:00:00 CEST 2015 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunta Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde el Tue Dec 10 00:00:00 CET 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Tue Dec 10 00:00:00 CET 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunta Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde el Tue Dec 10 00:00:00 CET 2013 al Mon Jun 29 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (154/11). desde el Tue Feb 25 00:00:00 CET 2014 al Thu Oct 01 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (121/154). desde el Thu Jul 16 00:00:00 CEST 2015 al Thu Jul 16 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (121/155). desde el Thu Jul 16 00:00:00 CEST 2015 al Thu Jul 16 00:00:00 CEST 2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/044528) Presentado el 22/01/2014 , calificado el 28/01/2014
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/046544) Presentado el 13/02/2014 , calificado el 18/02/2014
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/052742) Presentado el 05/06/2014 , calificado el 10/06/2014
-
Otras comparecencias en Comisión. Solicitud de comparecencia de don Rafael Comín Chiner, de la Asociación ARTPADIS, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, para informar sobre proyectos innovadores en materia de discapacidad. (219/000131)
Comisión para las Políticas Integrales de la DiscapacidadFecha: 17/12/2013, 11:25:31 - 11:26:07
-
Solicitud de comparecencia de don Luis Perales Ramírez, Presidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, para que expongan propuestas y sugerencias de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. (219/000170)
Comisión para las Políticas Integrales de la DiscapacidadFecha: 17/12/2013, 13:58:43 - 13:59:28
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la zona de la Base del Ejército del Aire en la Sierra de Aitana que ha sido desafectada de su uso para la defensa, y el acuerdo entre administraciones para el uso civil. (161/000460)
Comisión de DefensaFecha: 19/02/2014, 16:42:02 - 16:44:05