Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Nov 19 00:00:00 CET 1944 en Madrid
Diputado de la I, II, III, IV, y VI Legislaturas
Casado. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Abogado.- Vocal Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Tue Apr 28 00:00:00 CEST 1981 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1980 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000039) Presentado el 17/12/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000186) Presentado el 17/02/1982
- Interpelación ordinaria.(170/000194) Presentado el 17/02/1981
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoFecha: 18/09/1980
-
Declaración Institucional. Conmemoración del trigésimo aniversario del convenio Europeo de Derechos Humanos. (140/000001)
PlenoFecha: 11/11/1980
-
Proyecto de ley. Modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico matrimonial. (121/000155)
PlenoFecha: 16/12/1980