Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Wed Dec 15 00:00:00 CET 1943 en Santpedor (Barcelona)
Diputada de la I, II, III, IV, V, y VI Legislaturas
Casada. 2 hijos. Estudió en Barcelona el Bachillerato, Magisterio y Periodismo. Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad Historia Moderna y Contemporánea, por la Universidad de Barcelona. Realizó estudios de inglés en Cambridge. Redactora por oposición (1973) de Televisión en Catalunya. Corresponsal desde Barcelona en los Servicios Exteriores de la BBC de Londres (1975) con seudónimo de <- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) desde el Tue Apr 15 00:00:00 CEST 1980 al Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Tue Apr 15 00:00:00 CEST 1980 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) desde el Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) desde el Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) desde el Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) desde el Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000020) Presentado el 07/05/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000204) Presentado el 07/06/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000089) Presentado el 16/10/1980
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoFecha: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoFecha: 18/09/1980
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para 1981. (121/000285)
PlenoFecha: 01/12/1980