Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Thu Jun 10 00:00:00 CET 1971 en Valladolid
Diputada de la VIII, IX, X, XI, y XII Legislaturas
Casada. Licenciada en Derecho. Abogado del Estado.- Portavoz adjunta Comisión Constitucional desde el Thu May 20 00:00:00 CEST 2004 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Vocal Comisión de Justicia desde el Tue Jul 20 00:00:00 CEST 2004 al Tue Nov 23 00:00:00 CET 2004
- Vocal Comisión de Administraciones Públicas desde el Tue Nov 23 00:00:00 CET 2004 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Vocal Comisión de Control Parlamentario de RTVE desde el Mon May 17 00:00:00 CEST 2004 al Tue Nov 23 00:00:00 CET 2004
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado (121/4). desde el Thu Oct 28 00:00:00 CEST 2004 al Thu Oct 28 00:00:00 CEST 2004
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de publicidad y comunicación institucional (121/34). desde el Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2005 al Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2005
- Ponente Ponencia conjunta Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (127/3). desde el Mon Feb 06 00:00:00 CET 2006 al Mon Mar 06 00:00:00 CET 2006
- Ponente Ponencia conjunta Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (127/4) desde el Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006 al Tue Oct 10 00:00:00 CEST 2006
- Ponente Ponencia Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (127/5). desde el Thu Nov 30 00:00:00 CET 2006 al Mon Dec 04 00:00:00 CET 2006
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón (127/6). desde el Wed Feb 21 00:00:00 CET 2007 al Wed Feb 21 00:00:00 CET 2007
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (127/7). desde el Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2007 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (127/8). desde el Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2007 al Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2007
- Vocal Delegación española en el Grupo de Amistad con Chile desde el Tue Oct 05 00:00:00 CEST 2004 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 2007
- Pregunta oral en Pleno.(180/000275) Presentado el 23/09/2004 , calificado el 28/09/2004
- Pregunta oral en Pleno.(180/000384) Presentado el 18/11/2004 , calificado el 23/11/2004
- Pregunta oral en Pleno.(180/000572) Presentado el 03/03/2005 , calificado el 08/03/2005
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre ratificación de los Protocolos Adicionales Cuatro, Siete y Doce al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. (162/000082)
PlenoFecha: 15/06/2004
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Razones que han justificado los ceses en casi todos los puestos directivos de Radiotelevisión Española (RTVE). (182/000061)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEFecha: 30/06/2004
-
Pregunta oral en Pleno. Valoración del 'efecto llamada' que ha generado el anuncio de regularización de inmigrantes. (180/000275)
PlenoFecha: 29/09/2004