Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Sep 07 00:00:00 CET 1967
Diputado de la XII Legislatura
Licenciado en Derecho. Abogado.Alcalde de Baeza (2003-2007).
Parlamentario andaluz (2012-2015).
- Portavoz adjunto Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Transición Ecológica desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde el Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000182) Presentado el 16/03/2017 , calificado el 21/03/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000801) Presentado el 18/10/2018 , calificado el 23/10/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001320) Presentado el 11/10/2018 , calificado el 16/10/2018
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al fomento de la agricultura y ganadería de montaña y el aprovechamiento de la biomasa como herramientas para la prevención de incendios. (161/000301)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteFecha: 14/12/2016, 17:28:32 - 17:32:38
-
Proposición no de Ley sobre el etiquetado de la miel. (161/001021)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteFecha: 08/03/2017, 18:31:27 - 18:36:41
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Qué valoración hace el Gobierno de la actuación supervisora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), para el control de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria? (180/000182)
PlenoFecha: 22/03/2017, 10:09:38 - 10:11:44