Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Wed Dec 15 00:00:00 CET 1943 en Santpedor (Barcelona)
Diputada de la I, II, III, IV, V, y VI Legislaturas
Diputada en las Legislaturas I, II, III, IV y V. Cuatro hijos. Licenciada en Historia y en Ciencias de la Información. Magisterio. Profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Scholar del Wilson Center (Washington D.C.) Presidenta del Grupo Mujeres Parlamentarias por la Paz. Secretaria General de la F.I. Olof Palme. Miembro de la Comisión Internacional para la Reforma de la ONU y del Grupo Parlamentarians for Global Action.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Control Parlamentario de RTVE desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vicepresidenta Primera Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Sep 23 00:00:00 CEST 1998 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vicepresidenta Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo desde el Thu Jun 20 00:00:00 CEST 1996 al Tue Sep 08 00:00:00 CEST 1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/000017) Presentado el 16/05/1996 , calificado el 21/05/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/001282) Presentado el 04/06/1998 , calificado el 09/06/1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/001772) Presentado el 22/04/1999 , calificado el 27/04/1999
-
Pregunta oral al Gobierno en Comisión. Información de los últimos acontecimientos producidos en Paraguay, así como de la nueva situación creada en dicho país. (181/000043)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 20/06/1996
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que en el seno de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad desarrolle cuantas acciones diplomáticas sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones acordadas sobre el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, y para que se mantengan los medios humanos y técnicos desplazados con la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). (161/000048)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 20/06/1996
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Participación de la Directora General en los ceses y nombramientos realizados en Radiotelevisión Española (RTVE). (182/000008)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEFecha: 26/06/1996