Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Aug 09 00:00:00 CET 1932 en Vitoria (Álava)
Diputado de la Constituyente, y I Legislaturas
Casado. 2 hijos. Licenciado en Derecho. Secretario de los Trabajadores de la Conferencia Internacional del Trabajo (1974-1978). Secretario del Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT (1974-1978). Director de la Oficina de Ginebra de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y representante permanente ante las Naciones Unidas (1973-1977). Diputado por Álava en la Legislatura de 1977 (PSOE).- Secretario Segundo Comisión de Asuntos Exteriores (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Presupuestos (27/04/1979 a 03/03/1982) desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Sanidad y Seguridad Social (11/05/1979 a 09/12/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Transportes y Comunicaciones (11/05/1979 a 17/06/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vicepresidente Segundo Comisión de Incompatibilidades (17/04/1979 a 11 /03/1982) desde el Tue Apr 17 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión Especial para los Problemas de los Disminuidos Físicos y Mentales desde el Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión Especial para el Estudio de los Problemas de la Tercera Edad desde el Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 al Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Interpelación ordinaria.(170/000049) Presentado el 17/04/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000050) Presentado el 17/04/1979
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000006) Presentado el 17/04/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno para el debate general sobre situación y perspectivas de la economía española. (200/000001)
PlenoFecha: 10/05/1979
-
Proyecto de ley. Estatuto de Autonomía para el País Vasco (Orgánica). (121/000034)
Comisión ConstitucionalFecha: 21/07/1979